Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Armando Sabatini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Armando Sabatini
Nasce a Granaglione (Bologna) il 21 giugno 1908
Deceduto il 2 agosto 2003
Operaio, sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
167
Progetti di legge presentati
|
265
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Vicepresidente dal 24 maggio 1957 al 30 giugno 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Vicepresidente dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
4
1951
2
1952
6
1953
9
1957
6
1958
17
1959
11
1960
12
1961
16
1962
11
1963
19
1964
17
1965
14
1966
7
1967
12
1968
2