Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Armando Veneto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Armando Veneto
Nasce a Aversa (Caserta) il 14 novembre 1935
Laurea in giurisprudenza; avvocato penalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
75
Progetti di legge presentati
|
176
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Segretario dal 4 giugno 1996 al 16 aprile 1998
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
31
1997
18
1998
6
1999
9
2001
11