Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arrigo Solmi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arrigo Solmi
Nasce a Finale Nell'Emilia (Modena) il 27 gennaio 1873
Deceduto a Roma il 5 marzo 1944
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario
Organi parlamentari
|
626
Progetti di legge presentati
|
90
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero dell'Educazione Nazionale, dal 20.07.1932 al 24.01.1935
Ministro: Ministero di Grazia e Giustizia, dal 24.01.1935 al 11.07.1939
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Progetti di legge presentati
1925
2
1935
22
1936
37
1937
15
1938
26
1939
12