Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arturo Iannaccone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arturo Iannaccone
Nasce a Avellino (Campania) il 12 ottobre 1956
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in chirurgia d'urgenza, Specializzazione in Endocrinochirurgia; Chirurgo ambulatoriale Asl AV2 e Inail
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
64
Progetti di legge presentati
|
379
Atti di indirizzo e controllo
|
272
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 15 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 20 gennaio 2011
Capogruppo dal 26 maggio 2011 al 3 novembre 2011
Comitato per la legislazione
Membro dal 26 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Vicepresidente dal 26 luglio 2012 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 30 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
Membro dal 31 maggio 2011 al 5 aprile 2012
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2008
21
2009
10
2010
9
2011
16
2012
8