Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arturo Michelini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arturo Michelini
Nasce a Firenze (Toscana) il 17 febbraio 1909
Deceduto il 15 giugno 1969
Licenza media superiore; assicuratore.
Organi parlamentari
|
84
Progetti di legge presentati
|
34
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 1 giugno 1948 (MISTO )
II Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1968 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
3
1950
3
1952
1
1953
2
1954
2
1955
5
1956
2
1957
2
1958
10
1959
7
1960
3
1962
4
1963
8
1964
7
1965
4
1966
1
1967
2
1968
17