Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Brunialti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Brunialti
Nasce a Vicenza il 2 aprile 1849
Deceduto a Roma il 2 dicembre 1920
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Scrittore, Giurista
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 2 dicembre 1920
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
296
Interventi e citazioni
|
51
Bibliografia del Parlamento
|
9
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (9)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
XV Legislatura del Regno d'Italia
"Aggregazione di Fara Vicentina al Mandamento di Thiene" (iniziativa Parlamentare) -
C.58
, 12 giugno 1885
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XVII Legislatura del Regno d'Italia
"Distacco dal Distretto e Mandamento di Marostica ed aggregazione al Distretto e Mandamento di Thiene del Comune di Fara Vicentino" (iniziativa Parlamentare) -
C.298
, 27 gennaio 1892
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
"Sulle elezioni a scrutini di lista" (iniziativa Parlamentare) -
C.4
, 26 novembre 1892
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Aggregazione al comune di Fara Vicentina al mandamento di Thiene" (iniziativa Parlamentare) -
C.53
, 20 giugno 1893
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Modificazioni alla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato" (iniziativa Parlamentare) -
C.58
, 20 dicembre 1893
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Sullo scrutinio di lista" (iniziativa Parlamentare) -
C.91-92
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XXII Legislatura del Regno d'Italia
"Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana)" (iniziativa Parlamentare) -
C.101
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Costituzione in comune autonomo della frazione di Chiuppano" (iniziativa Parlamentare) -
C.944
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
"Costituzione in comune autonomo della frazione di Chiuppano" (iniziativa Parlamentare) -
C.163
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
Progetti di legge presentati
1885
1
1892
2
1893
2