Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Esposto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Esposto
Nasce a Penne (Pescara) il 30 ottobre 1923
Deceduto il 13 dicembre 2008
Giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
141
Progetti di legge presentati
|
74
Interventi
|
231
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (45)
Altro firmatario (186)
Hai trovato 186 risultati
pagina
1
di 13
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00001 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00007 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00008 presentata da BARDELLI (PCI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00154 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00186 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00211 presentata da COCCIA (PCI) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00692 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00901 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19761022
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00008 presentata da GIANNINI (PCI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00393 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01206 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761124
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00016 presentata da BARDELLI (PCI) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01256 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761130
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00237 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01370 presentata da BRINI FEDERICO (PCI) in data 19761214
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
6
1969
17
1970
7
1971
10
1972
10
1973
10
1974
5
1975
5
1976
8
1977
6
1978
4
1979
16
1980
16
1981
8
1982
9
1983
4