Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Barbato Iannuzzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tino Iannuzzi
(Barbato Iannuzzi)
Nasce a Salerno il 17 dicembre 1960
Laurea in giurisprudenza; Avvocato amministrativista
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
227
Progetti di legge presentati
|
1327
Atti di indirizzo e controllo
|
480
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Consiglio di giurisdizione
Membro dal 3 agosto 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 12 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Membro dal 18 novembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Consiglio di giurisdizione
Membro dal 5 agosto 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Membro dal 22 giugno 2012 al 14 marzo 2013
Subentra a:
Antonio Giuseppe Soro
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Vicepresidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Vicepresidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2001
4
2002
22
2003
24
2004
14
2005
4
2006
17
2007
11
2008
30
2009
4
2010
11
2011
19
2012
10
2013
25
2014
6
2015
7
2016
9
2017
10