Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Battista Caligiuri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Battista Caligiuri
Nasce a Soveria Mannelli (Catanzaro) il 15 novembre 1944
Laurea in economia e commercio-diritto lavoro e previdenza sociale; imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
59
Progetti di legge presentati
|
332
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea nato
Membro dal 19 settembre 2001 al 31 gennaio 2005
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 13 novembre 2001 al 27 aprile 2005
Subentra a:
Alberto Michelini
XV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
9
2002
11
2003
10
2004
2
2005
2
2006
2
2007
23