Nasce
a
Andria
(Barletta-Andria-Trani)
il
4 ottobre 1952
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in ginecologia e ostetricia; Primario ospedaliero
XII Commissione (affari sociali)
Segretario
dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Capogruppo
dal 17 dicembre 2013 al 23 novembre 2015
Capogruppo
dal 11 gennaio 2017 al 22 marzo 2018