Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bernardo Pocherra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bernardo Pocherra
Nasce a Carrara (Massa E Carrara) il 2 gennaio 1885
Sindaco di Carrara (Massa e Carrara)
Organi parlamentari
|
1
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 15 aprile 1939 al 22 novembre 1939
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943