Portale storico della Camera dei deputati
10
Incarichi di governo
- IV Legislatura della Repubblica italiana
-
III Governo Moro
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (26.02.1966-26.09.1966)
Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato (26.09.1966-24.06.1968)
- V Legislatura della Repubblica italiana
-
II Governo Leone
Sottosegretario di Stato al Tesoro (26.06.1968-12.12.1968)
-
I Governo Rumor
Sottosegretario di Stato al Tesoro (14.12.1968-05.08.1969)
-
II Governo Rumor
Sottosegretario di Stato al Tesoro (07.08.1969-27.03.1970)
-
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato al Tesoro (02.04.1970-06.08.1970)
-
I Governo Colombo
Sottosegretario di Stato al Tesoro (07.08.1970-17.02.1972)
-
I Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato al Tesoro (23.02.1972-26.06.1972)
- VI Legislatura della Repubblica italiana
-
II Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato al Tesoro (30.06.1972-07.07.1973)
-
IV Governo Rumor
Sottosegretario di Stato al Tesoro (12.07.1973-14.03.1974)