Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bortolo Belotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bortolo Belotti
Nasce a Zogno (Bergamo) il 26 agosto 1877
Deceduto a Sonvico (Svizzera) il 24 luglio 1944
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
3
Incarichi di governo
|
92
Progetti di legge presentati
|
174
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 20 giugno 1921 al 4 luglio 1921
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Progetti di legge presentati
1921
71
1922
7