Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Murgia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Murgia
Nasce a Nuoro il 2 giugno 1967
Laurea in lettere moderne; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
195
Progetti di legge presentati
|
509
Atti di indirizzo e controllo
|
87
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 14 luglio 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
38
2007
40
2008
44
2009
22
2010
11
2011
12
2012
16
2013
1
2017
11