Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Tabacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Tabacci
Nasce a Quistello (Mantova) il 27 agosto 1946
Laurea in economia e commercio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
117
Progetti di legge presentati
|
351
Atti di indirizzo e controllo
|
592
Interventi
|
10
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Presidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Presidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Presidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
Delegato al coordinamento delle attivita' dal 11 dicembre 2001 al 27 aprile 2006
Commissione di cooperazione italo-messicana
Presidente dal 1 agosto 2002 al 26 aprile 2006
XVI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Vicepresidente dal 22 maggio 2008 al 11 novembre 2009
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Capogruppo dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 20 novembre 2014
Capogruppo dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare per la semplificazione
Capogruppo dal 15 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
Presidente dal 15 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 21 giugno 2018 al 30 maggio 2019
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 23 gennaio 2020 al 18 marzo 2021
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
Segretario dal 6 febbraio 2020 al 25 febbraio 2021
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
10
1993
4
2001
3
2002
6
2003
6
2004
1
2005
2
2006
9
2007
10
2008
6
2009
6
2010
8
2011
5
2012
11
2013
7
2014
5
2015
3
2016
10
2017
2
2018
1
2019
2