Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Villabruna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Villabruna
Nasce a Santa Giustina (Belluno) il 12 agosto 1884
Deceduto il 14 ottobre 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 24 novembre 1971
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
52
Progetti di legge presentati
|
39
Interventi
|
14
Interventi e citazioni
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
Membro dal 12 luglio 1946 (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE )
LIBERALE
Membro dal 17 gennaio 1947 (LIBERALE )
II Legislatura della Repubblica italiana
LIBERALE
Membro dal 21 luglio 1953 (LIBERALE )
MISTO
Membro dal 13 dicembre 1955 (MISTO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
15
1955
10
1956
10
1957
13