Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Visentini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Visentini
Nasce a Treviso (Veneto) il 1 agosto 1914
Deceduto il 13 febbraio 1995
Laurea in giurisprudenza; avvocato, dirigente d'azienda
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
237
Progetti di legge presentati
|
1
Atti di indirizzo e controllo
|
97
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO REPUBBLICANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO REPUBBLICANO )
IX Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Membro dal 12 luglio 1983 (REPUBBLICANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1973
1
1974
3
1975
40
1976
8
1979
13
1983
14
1984
66
1985
36
1986
46
1987
10