Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Camillo Cimati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Camillo Cimati
Nasce a Lerici (Genova) il 18 giugno 1861
Deceduto a Pontremoli (Massa Carrara) il 1 febbraio 1945
Laurea in Scienze naturali; Agronomo
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
6
Progetti di legge presentati
|
172
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi di governo
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
IV Governo Giolitti
Sottosegretario: Ministero delle Finanze, dal 30.03.1911 al 21.03.1914
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1900
1
1902
1
1904
3