Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carla Rocchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carla Rocchi
Nasce a Roma (Lazio) il 11 marzo 1942
Professore associato Universita' La Sapienza di Roma
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
249
Progetti di legge presentati
|
228
Atti di indirizzo e controllo
|
26
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Capogruppo dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
Segretario dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 19 luglio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
54
2002
67
2003
74
2004
40
2005
13
2006
1