VI Commissione istruzione e belle arti
Segretario
dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Segretario
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Segretario
dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Segretario
dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Segretario
dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Segretario
dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Segretario
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Segretario
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Segretario
dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Segretario
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Segretario
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Segretario
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Segretario
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968