Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Carli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Carli
Nasce a Pietrasanta (Lucca) il 13 dicembre 1945
Diploma di magistero d'arte; docente
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
398
Progetti di legge presentati
|
781
Atti di indirizzo e controllo
|
62
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione monoCamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'acna di cengio
Membro dal 24 luglio 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 27 aprile 2000
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 11 gennaio 2000 al 25 aprile 2000
Sostituisce:
Rosario Olivo
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
Membro dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
39
1995
50
1996
80
1997
35
1998
15
1999
19
2000
2
2001
55
2002
46
2003
30
2004
19
2005
6
2006
2