IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Segretario dal 2 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Segretario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Segretario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Segretario dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963