Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Eugenio Venegoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Venegoni
(Carlo Eugenio Venegoni)
Nasce a Legnano (Milano) il 7 maggio 1902
Deceduto il 21 febbraio 1983
Operaio.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
97
Progetti di legge presentati
|
220
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2442: "ordinamento e attribuzioni del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Segretario dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del ministero del lavoro e della previdenza sociale
Segretario dal 16 dicembre 1954 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1951
4
1952
3
1953
7
1954
10
1955
4
1956
2
1957
5
1958
20
1959
20
1960
10
1961
8
1962
3
1963
1