Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Felici
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Felici
Nasce a Segni (Roma) il 1 gennaio 1932
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi di governo
185
Progetti di legge presentati
33
Atti di indirizzo e controllo
51
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
10
1969
14
1970
17
1971
19
1972
34
1973
5
1974
4
1976
8
1977
20
1978
8
1979
2
1981
6
1982
34
1983
4