Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Olmini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Olmini
Nasce a Carate Brianza (Milano) il 24 dicembre 1921
Deceduto il 22 novembre 1974
Licenza media superiore.
Organi parlamentari
|
34
Progetti di legge presentati
|
33
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
4
1965
2
1966
4
1967
3
1968
7
1969
6
1970
1
1971
3