Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Repossi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Repossi
Nasce a Milano (Lombardia) il 12 novembre 1898
Deceduto il 26 marzo 1973
Impiegato.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
113
Progetti di legge presentati
|
357
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2511: "provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione"
Segretario dal 22 febbraio 1952 al 24 giugno 1953
Membro dal 22 febbraio 1952 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare consultiva per il testo unico delle disposizioni sulle tasse di circolazione
Membro dal 16 luglio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Segretario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Segretario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Segretario dal 1 luglio 1955 al 27 settembre 1955
Vicepresidente dal 28 settembre 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente dal 10 luglio 1956 al 23 maggio 1957
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla emanazione delle norme relative alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani
Membro dal 19 febbraio 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Vicepresidente dal 8 settembre 1960 al 30 giugno 1961
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
Commissione parlamentare per il parere sulle norme di attuazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela del lavoro a domicilio
Membro dal 19 settembre 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
Membro dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1297, relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali
Membro dal 18 gennaio 1961 al 15 maggio 1963
Rappresentanza della ramera nell'assemblea consultiva del consiglio d'europa
Membro dal 20 aprile 1961 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
3
1950
8
1951
7
1952
8
1953
2
1954
8
1955
4
1956
7
1957
4
1958
23
1959
14
1960
7
1961
12
1962
6