Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Ricca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Ricca
Nasce a Soresina (Cremona) il 10 giugno 1921
Deceduto il 14 novembre 1984
Operaio, sindacalista.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
75
Progetti di legge presentati
|
70
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 18 giugno 1958 al 30 giugno 1961
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
Segretario dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Membro dal 22 luglio 1959 al 15 maggio 1963
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
Vicepresidente dal 5 luglio 1962 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
8
1955
10
1956
5
1957
7
1958
21
1959
7
1960
6
1961
3
1962
2
1963
2