Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Sanna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Sanna
Nasce a Cagliari (Sardegna) il 20 gennaio 1920
Deceduto il 3 maggio 2007
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
46
Progetti di legge presentati
|
134
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Vicepresidente dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Vicepresidente dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Vicepresidente dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
2
1965
6
1966
3
1967
3
1968
8
1969
9
1970
5
1971
8