Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmelo Briguglio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmelo Briguglio
Nasce a Furci Siculo (Messina) il 23 giugno 1956
Diploma di liceo classico; Giornalista professionista
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
244
Progetti di legge presentati
|
589
Atti di indirizzo e controllo
|
114
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 20 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Membro dal 4 luglio 2001 al 22 maggio 2003
Subentra a:
Vittorio Francesco Maria Messa
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 21 giugno 2001 al 4 luglio 2001
Subentra a:
Domenico Benedetti Valentini
Delegazione parlamentare presso l'assemblea nato
Membro dal 12 febbraio 2002 al 26 luglio 2006
Subentra a:
Francesco Maria Amoruso
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 23 maggio 2003 al 29 luglio 2004
IV Commissione (difesa)
Membro dal 29 luglio 2004 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Giorgio Conte
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 9 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 21 maggio 2008 al 10 luglio 2008
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 10 luglio 2008 al 8 settembre 2010
Subentra a:
Antonio Mazzocchi
Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica
Membro dal 29 settembre 2008 al 28 gennaio 2011
Subentra a:
Italo Bocchino
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 8 settembre 2010 al 5 ottobre 2010
Membro dal 8 settembre 2010 al 5 ottobre 2010
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 5 ottobre 2010 al 6 luglio 2011
Membro dal 29 settembre 2011 al 14 marzo 2013
Subentra a:
Deodato Scanderebech
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 6 luglio 2011 al 29 settembre 2011
Membro dal 6 luglio 2011 al 29 settembre 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
36
2002
19
2003
25
2004
13
2005
5
2006
40
2007
32
2008
41
2009
11
2010
2
2011
13
2012
7