Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmine De Martino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmine De Martino
Nasce a Salerno (Campania) il 6 marzo 1898
Deceduto il 29 marzo 1963
Laurea in scienze economiche e commerciali; imprenditore, pubblicista.
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
31
Progetti di legge presentati
|
122
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
MISTO
Membro dal 15 luglio 1946 (MISTO )
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 10 dicembre 1947 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1949
5
1950
3
1951
1
1952
5
1953
3
1954
3
1955
1
1956
2
1957
2
1960
2
1961
4