Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Caterina De Simone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Titti De Simone
(Caterina De Simone)
Nasce a Palermo (Sicilia) il 15 febbraio 1970
Diploma istituto tecnico per il turismo; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
219
Progetti di legge presentati
|
611
Atti di indirizzo e controllo
|
68
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 26 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per le pari opportunita'
Presidente dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
38
2002
51
2003
29
2004
17
2005
12
2006
48
2007
18
2008
6