Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Cursi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Cursi
Nasce a Roma (Lazio) il 18 dicembre 1942
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
4
Incarichi di governo
|
106
Progetti di legge presentati
|
73
Atti di indirizzo e controllo
|
72
Interventi
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 12 maggio 1992 al 30 giugno 1992
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 4 luglio 1992
Membro dal 19 maggio 1993 al 14 aprile 1994
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 4 luglio 1992 al 19 maggio 1993
Subentra a:
Giovanni Rivera
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1987
25
1988
22
1989
22
1990
6
1991
9
1992
16
1993
6