Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Damiano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Damiano
Nasce a Cuneo il 15 giugno 1948
Diploma di ragioneria; Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
209
Progetti di legge presentati
|
794
Atti di indirizzo e controllo
|
929
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Prodi
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (17.05.2006-18.05.2006)
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (18.05.2006-07.05.2008)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
5
2007
15
2008
22
2009
18
2010
35
2011
40
2012
11
2013
33
2014
7
2015
11
2016
6
2017
6