Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Di Gaeta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Di Gaeta
Nasce a Palermo il 17 ottobre 1828
Deceduto a Napoli il 11 giugno 1896
Conte; Militare di carriera
Organi parlamentari
|
34
Interventi e citazioni
pagina
1
di 2
XI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidamene) della di lui elezione
pp. 720
chiede l'urgenza per la petizione 12,763 di Vitolo Luigi
pp. 771
suo discorso in opposizione al prò* getto di legge sull'ordinamento dell'esercito
pp. 3012
pp. 3022
presenta un ordine del giorno relativo
pp. 3024
pp. 3045
parla per fatti personali
pp. 3037
pp. 3043
ritira l'ordine del giorno sopra citato
pp. 3051
Sessione 2
Prende parte alla discussione del capitolo 4 del bilancio definitivo per il 1872 del Ministero della guerra, riflettente l'esercito
pp. 2488
alla discussione generale del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito
pp. 5005
pp. 5014
sua proposta all'articolo 2 del progetto predetto
pp. 5153
all'articolo 4
pp. 5165
all'articolo 10
pp. 5193
pp. 5198
all'articolo 66
pp. 5312
all'articolo 67
pp. 5318
sua dichiarazione di voto sul primo articolo del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nella provincia romana
pp. 6445
Sessione 3
Discorre contro il progetto di legge sulla spesa per lavori per la difesa dello Stato
pp. 2000
spiegazioni personali
pp. 2091
ritira una sua proposta presentata all'articolò 1 del progetto succitato
pp. 2151
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidamento della sua elezione
pp. 774
raccomanda al Governo la conservazione della Certosa di San Lorenzo in Padule
pp. 5014
pp. 5015
discorre sul capitolo 23 dello stato di prima previsione di agricoltura {Istituti tecnici e di marina )
pp. 5284
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886