Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Pozzo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Pozzo
Nasce a Torino (Piemonte) il 7 luglio 1926
Giornalista.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
7
Progetti di legge presentati
|
3
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 19 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 17 novembre 1981 al 11 luglio 1983
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 18 novembre 1982 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 18 novembre 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 6 ottobre 1987 al 22 gennaio 1991
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 gennaio 1991
Sottocommissione rai per gli indirizzi
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 gennaio 1991
XI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 3 marzo 1993
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 31 maggio 1993 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 22 giugno 1994 al 8 maggio 1996
Vicepresidente dal 6 luglio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Membro dal 8 settembre 1994 al 31 marzo 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
2
1955
1
1957
1