Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Martelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Martelli
Nasce a Gessate (Milano) il 24 settembre 1943
Laurea in filosofia; docente universitario
Gruppi
|
5
Incarichi di governo
|
140
Progetti di legge presentati
|
37
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 11 luglio 1979 al 16 luglio 1981
Membro dal 21 gennaio 1982 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 4 aprile 1980 al 15 luglio 1981
Sostituisce:
Vincenzo Balzamo
Membro dal 17 dicembre 1980 al 15 luglio 1981
Sostituisce:
Aldo Aniasi
Membro dal 16 luglio 1981 al 21 gennaio 1982
IX Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 ottobre 1983 al 18 ottobre 1983
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
7
1980
7
1981
8
1982
1
1983
8
1984
5
1985
2
1986
3
1987
7
1988
2
1989
2
1990
2
1991
36
1992
41
1993
9