Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Pontello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Pontello
Nasce a Firenze (Toscana) il 4 dicembre 1925
Deceduto il 3 giugno 2002
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
110
Progetti di legge presentati
|
56
Atti di indirizzo e controllo
|
62
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Segretario dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Segretario dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 15 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. bodrato, piccoli e salvi, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 13 novembre 1978 al 7 febbraio 1979
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 4 agosto 1986 al 17 aprile 1987
Sostituisce:
Francesco Cattanei
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
10
1977
8
1978
10
1979
1
1983
29
1984
20
1985
6
1986
18
1987
8