Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cornelio Fietta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cornelio Fietta
Nasce a Cura Carpignano (Pavia) il 30 maggio 1893
Deceduto il 1 febbraio 1973
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Organi parlamentari
|
11
Progetti di legge presentati
|
65
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI
Membro dal 3 febbraio 1947 (PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI )
I Legislatura della Repubblica italiana
UNITA' SOCIALISTA
Membro dal 3 giugno 1948 (UNITA' SOCIALISTA )
UNITA' SOCIALISTA
Membro dal 3 giugno 1948 (UNITA' SOCIALISTA )
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
Membro dal 31 gennaio 1950 (PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI )
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 18 maggio 1951 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
Membro dal 29 gennaio 1952 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
2
1951
4
1952
2