Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cornelio Masciadri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cornelio Masciadri
Nasce a Trecate (Novara) il 25 ottobre 1923
Deceduto il 2 gennaio 2008
Laurea in scienze agrarie; insegnante.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
34
Progetti di legge presentati
|
59
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Vicepresidente dal 8 maggio 1969 al 20 gennaio 1970
Vicepresidente dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Vicepresidente dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 25 maggio 1972 al 18 settembre 1973
Segretario dal 11 luglio 1972 al 7 luglio 1973
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 18 settembre 1973 al 18 aprile 1974
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 18 aprile 1974 al 4 luglio 1976
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Membro dal 30 gennaio 1980 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo
Vicepresidente dal 2 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
Membro dal 2 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
Membro dal 7 ottobre 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 14 marzo 1984 al 5 febbraio 1987
Vicepresidente dal 7 maggio 1984 al 5 febbraio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
7
1970
5
1971
5
1972
3
1973
6
1974
2
1975
5