Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Corrado Belci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Corrado Belci
Nasce a Dignano d'Istria il 19 novembre 1926
Deceduto il 3 maggio 2011
Licenza media superiore; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
183
Progetti di legge presentati
|
20
Atti di indirizzo e controllo
|
98
Interventi
|
3
Incarichi di governo
V Legislatura della Repubblica italiana
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (02.04.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (07.08.1970-17.02.1972)
I Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (23.02.1972-26.06.1972)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
10
1964
8
1965
17
1966
12
1967
18
1968
11
1969
28
1970
6
1972
20
1973
8
1974
9
1975
4
1976
16
1977
8
1978
6
1979
2