Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Costantino Boffa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Costantino Boffa
Nasce a Pesco Sannita (Benevento) il 20 marzo 1957
Diploma di liceo scientifico; Dirigente di azienda privata
Gruppi
|
171
Progetti di legge presentati
|
306
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
Membro dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare per la semplificazione
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
25
2007
25
2008
66
2009
21
2010
11
2011
19
2012
4