Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Daniela Mazzuconi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Daniela Mazzuconi
Nasce a Milano (Lombardia) il 16 maggio 1953
Laurea in lettere; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
166
Progetti di legge presentati
|
59
Interventi
|
150
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (10)
Altro firmatario (140)
Hai trovato 150 risultati
pagina
1
di 10
X Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00029 presentata da RUBBI EMILIO (DC) in data 19870716
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00133 presentata da ANSELMI (DC) in data 19870805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02789 presentata da BIANCHI BERETTA (PCI) in data 19871119
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2043/002/01 presentata da MAZZUCONI (DC) in data 19871217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03423 presentata da FELISSARI (PCI) in data 19871220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03861 presentata da CORSI (DC) in data 19880121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03999 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIG (DC) in data 19880126
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00091 presentata da PICCOLI (DC) in data 19880203
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/2043/002 presentata da MARTINAZZOLI (DC) in data 19880205
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04587 presentata da GARAVAGLIA (DC) in data 19880218
MOZIONE 1/00074 presentata da MARTINAZZOLI (DC) in data 19880224
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04770 presentata da MASINA (SIN.IND.) in data 19880224
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00106 presentata da PACETTI (PCI) in data 19880303
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00584 presentata da FUMAGALLI CARULLI (DC) in data 19880303
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/2404/002 presentata da LO CASCIO GALANTE (PCI) in data 19880324
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1987
23
1988
27
1989
16
1990
23
1991
25
1992
52