Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Daniele Capezzone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Daniele Capezzone
Nasce a Roma il 8 settembre 1972
Diploma di liceo classico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
72
Progetti di legge presentati
|
202
Atti di indirizzo e controllo
|
528
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 6 giugno 2006 al 7 novembre 2007
Presidente dal 6 giugno 2006 al 7 novembre 2007
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
Delegato al coordinamento delle attivita' dal 1 agosto 2006 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Presidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
29
2007
22
2013
3
2014
7
2015
5
2016
2
2017
4