Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dario Parrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dario Parrini
Nasce a Vinci (Firenze) il 17 ottobre 1973
Laurea in scienze politiche; Impiegato
Gruppi
|
56
Progetti di legge presentati
|
135
Atti di indirizzo e controllo
|
76
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 19 luglio 2013 al 27 febbraio 2015
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «il forteto»
Membro dal 1 agosto 2019 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
23
2014
6
2015
9
2016
12
2017
6