Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Davide Tripiedi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Davide Tripiedi
Nasce a Desio (Monza E Della Brianza) il 7 agosto 1984
Diploma liceo scientifico, sezione ad indirizzo sportivo; Impiantista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1179
Atti di indirizzo e controllo
|
342
Interventi
|
128
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (124)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
XVII Legislatura della Repubblica italiana
TRIPIEDI ed altri: "Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016" (1896) (iniziativa Parlamentare) -
C.1896
, 13 dicembre 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TRIPIEDI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini" (2494) (iniziativa Parlamentare) -
C.2494
, 26 giugno 2014
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
TRIPIEDI ed altri: "Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico" (1032) (iniziativa Parlamentare) -
C.1032
, 31 luglio 2018
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TRIPIEDI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini" (1033) (iniziativa Parlamentare) -
C.1033
, 31 luglio 2018
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
31
2014
22
2015
23
2016
13
2017
10
2018
12
2019
9
2020
6
2021
1
2022
1