Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Saccenti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Saccenti
Nasce a Prato (Toscana) il 20 giugno 1901
Deceduto il 16 aprile 1981
Operaio.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
18
Interventi
|
12
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (11)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (12)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 12 risultati
I Legislatura della Repubblica italiana
MICELI ed altri: Norme per la disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria, compartecipazione (iniziativa Parlamentare) -
C.124
, 7 ottobre 1948
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CUTTITTA ed altri: Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti (iniziativa Parlamentare) -
C.1566
, 5 ottobre 1950
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MONTELATICI ed altri: Aumento dell'indennità alle guardie notturne dei monumenti, musei , gallerie, scavi di antichità (iniziativa Parlamentare) -
C.2006
, 12 giugno 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCOTTI ed altri: Disposizioni a favore dei combattenti antifranchisti (iniziativa Parlamentare) -
C.2478
, 18 gennaio 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.2935
, 9 ottobre 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LONGO ed altri: Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni (iniziativa Parlamentare) -
C.3188
, 11 febbraio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
II Legislatura della Repubblica italiana
PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.33
, 25 luglio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.
MONTELATICI ed altri: Sospensione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione nel territorio del comune e della provincia di Firenze (iniziativa Parlamentare) -
C.101
, 22 agosto 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARBIERI ed altri: Provvedimenti a favore della città di Firenze (iniziativa Parlamentare) -
C.725
, 24 marzo 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCOTTI ed altri: Disposizioni a favore dei combattenti antifranchisti (iniziativa Parlamentare) -
C.1056
, 23 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SACCENTI ed altri: Esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata sui proventi derivanti dalla gestione di posteggi di cicli, motocicli ed automobili gestiti da Associazioni combattentistiche erette in Enti morali (iniziativa Parlamentare) -
C.1178
, 15 ottobre 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARBIERI ed altri: Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci (iniziativa Parlamentare) -
C.2990
, 27 giugno 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
1
1951
1
1952
1
1953
3
1954
3
1957
1