Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dolores Abbiati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dolores Abbiati
Nasce a Brescia (Lombardia) il 17 marzo 1927
Deceduta il 11 giugno 2001
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
31
Atti di indirizzo e controllo
|
21
Interventi
|
30
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (7)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
VI Legislatura della Repubblica italiana
CHIOVINI FACCHI ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (iniziativa Parlamentare) -
C.1239
, 1 dicembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
CERRA ed altri: Disposizioni concernenti gli aiuto dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (iniziativa Parlamentare) -
C.1442
, 21 dicembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri.
LA BELLA ed altri: Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e loro familiari a carico, divieto di usare negli atti pubblici i termini lebbra e derivati ed obbligo di sostituirli con i termini "morbo di Hansen" e derivati (iniziativa Parlamentare) -
C.1870
, 15 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.
BARDELLI ed altri: Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (iniziativa Parlamentare) -
C.3737
, 7 maggio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1 marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320.
ABBIATI ed altri: Trasferimento di funzioni statali alle Regioni e norme di principio sugli Istituti zooprofilattici sperimentali (iniziativa Parlamentare) -
C.3854
, 26 giugno 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.
VII Legislatura della Repubblica italiana
CHIOVINI FACCHI ed altri: Norme per il completamento del piano degli asili-nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (iniziativa Parlamentare) -
C.755
, 12 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.
CHIOVINI FACCHI ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia" (iniziativa Parlamentare) -
C.1284
, 23 marzo 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1972
8
1973
3
1974
6
1975
5
1976
4
1977
3
1979
1