Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Colasanto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Colasanto
Nasce a Terlizzi (Bari) il 18 gennaio 1896
Deceduto il 8 settembre 1966
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 13 settembre 1966
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
200
Progetti di legge presentati
|
308
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 22 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
2
1950
6
1951
5
1952
6
1953
11
1954
6
1955
8
1956
6
1957
17
1958
20
1960
11
1961
9
1962
19
1963
25
1964
28
1965
13
1966
6