Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Comino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Comino
Nasce a Morozzo (Cuneo) il 27 settembre 1955
Laurea in scienze agrarie; docente scuola media superiore, agronomo
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
162
Progetti di legge presentati
|
329
Atti di indirizzo e controllo
|
21
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 25 maggio 1994 al 6 febbraio 1995
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 6 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (aima)
Membro dal 27 settembre 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 22 maggio 1996 al 26 luglio 1999
Giunta per il regolamento
Membro dal 30 maggio 1996 al 2 ottobre 1996
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 24 settembre 1996
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 24 settembre 1996 al 12 gennaio 2000
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 12 settembre 1997 al 12 dicembre 1998
Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agrari
Membro dal 15 dicembre 1998 al 29 maggio 2001
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 12 gennaio 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
42
1993
44
1994
11
1995
26
1996
14
1997
9
1998
8
1999
1
2000
7