Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Larussa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Larussa
Nasce a Catanzaro (Calabria) il 29 ottobre 1900
Deceduto il 3 marzo 1975
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
61
Progetti di legge presentati
|
57
Interventi
|
5
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Segni
Vice Commissario per il Turismo (18.04.1957-19.05.1957)
I Governo Zoli
Vice Alto Commissario per il Turismo (23.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Vice Alto Commissario per il Turismo (03.07.1958-15.02.1959)
II Governo Segni
Vice Commissario per il Turismo (15.02.1959-28.09.1959)
Sottosegretario di Stato al Turismo e Spettacolo (28.09.1959-25.03.1960)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
7
1951
5
1952
3
1953
8
1954
6
1955
3
1956
7
1957
5
1960
1
1961
5
1962
6
1963
2